УВАГА! ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ ЗВЕРНЕННЯ!! |
Михаил Андреевич Шувалов нар. 7 липня 1850 пом. 23 грудня 1903
З сайту Родовід
Запис:290477
Рід | Шуваловы |
Стать | чоловік |
Повне ім’я від народження | Михаил Андреевич Шувалов |
Батьки
♂ Андрей Павлович Шувалов [Шуваловы] нар. 12 березня 1817 пом. 14 квітня 1876 ♀ Sophia Mikhaïlovna Vorontsov (Chouvalov) [Vorontsov] нар. 3 квітня 1825 пом. 15 серпня 1879 |
Події
7 липня 1850 народження:
шлюб: ♀ Анна Петровна Кожина (Шувалова) [Кожины] нар. 14 травня 1858 пом. 8 листопада 1932
12 лютого 1886 титул: светлейший князь Воронцов
23 грудня 1903 смерть:
Від дідів до онуків
Діди
♀ Олександра Петрівна Шаховська (Голіцина)
народження: 1 жовтня 1811, Російська імперія
титул: Російська імперія, Княжна
шлюб: ♂ w Сергій Сергійович Голіцин
смерть: травня 1871, Російська імперія
титул: Російська імперія, Княжна
шлюб: ♂ w Сергій Сергійович Голіцин
смерть: травня 1871, Російська імперія
♀ Catherine d' Arenberg
народження: 1 грудня 1792, Stadt Brüssel
смерть: 1 серпня 1794, Stadt Brüssel, умерла в младенчестве
смерть: 1 серпня 1794, Stadt Brüssel, умерла в младенчестве
♂ Адольф Антонович де Полье
народження: 18 червня 1795
титул: Граф
заняття: церемониймейстер
шлюб: ♀ Варвара Петровна Шаховская (Шувалова, Полье, Бутера-Радали)
смерть: 10 березня 1830
титул: Граф
заняття: церемониймейстер
шлюб: ♀ Варвара Петровна Шаховская (Шувалова, Полье, Бутера-Радали)
смерть: 10 березня 1830
♂ Джорджио (Георгий Оттович) Вильдинг (ди Бутера ди Ридали)
титул: Князь ди Бутера ди Ридали
шлюб: ♀ Варвара Петровна Шаховская (Шувалова, Полье, Бутера-Радали)
смерть: червня 1841
шлюб: ♀ Варвара Петровна Шаховская (Шувалова, Полье, Бутера-Радали)
смерть: червня 1841
♂ Pjotr Andrejewitsch Schuwalow
народження: 29 червня 1771, Sankt Petersburg, Russisches Kaiserreich
титул: Graf
військове звання: Generalleutnant
заняття: Senator
шлюб: ♀ Софья Григорьевна Щербатова (Шувалова, де Шленкур-де-Борни)
смерть: 30 грудня 1808, Sankt Petersburg, Russisches Kaiserreich
поховано: Nikolaus-Friedhof, Sankt Petersburg
титул: Graf
військове звання: Generalleutnant
заняття: Senator
шлюб: ♀ Софья Григорьевна Щербатова (Шувалова, де Шленкур-де-Борни)
смерть: 30 грудня 1808, Sankt Petersburg, Russisches Kaiserreich
поховано: Nikolaus-Friedhof, Sankt Petersburg
♀ Олександра Андріївна Шувалова
народження: 19 грудня 1775
шлюб: ♂ Франц Иосиф фон Дитрихштейн цу Николсбург (фон Проскау-Лесли) , Pawlowsk (Sankt Petersburg)
смерть: 10 листопада 1847, Відень, Австро-Угорська імперія
шлюб: ♂ Франц Иосиф фон Дитрихштейн цу Николсбург (фон Проскау-Лесли) , Pawlowsk (Sankt Petersburg)
смерть: 10 листопада 1847, Відень, Австро-Угорська імперія
♀ Ekaterina Semionovna Vorontsov (Pembroke)
народження: 24 жовтня 1783, Saint-Pétersbourg, gouvernement de Saint-Pétersbourg de l'Empire russe
титул: 1808, comtesse de Pembroke
шлюб: ♂ Джордж Огастес Герберт , Уилтон (Wilton), Лондон
смерть: 27 березня 1856, Londres, Royaume-Uni
титул: 1808, comtesse de Pembroke
шлюб: ♂ Джордж Огастес Герберт , Уилтон (Wilton), Лондон
смерть: 27 березня 1856, Londres, Royaume-Uni
♂ Владислав Георгій Георгій Ксаверійович Браницький
народження: 25 лютого 1783, Корона Польська, Річ Посполита
шлюб: ♀ Роза Потоцька (Браницька)
титул: 1839, граф
смерть: 15 серпня 1843
шлюб: ♀ Роза Потоцька (Браницька)
титул: 1839, граф
смерть: 15 серпня 1843
♀ Софія Браницька (Потоцька)
народження: 11 січня 1790, Варшава, Корона Польська, Річ Посполита
титул: Варшава, Корона Польська, Річ Посполита, графиня
шлюб: ♂ Артур Потоцький , Корона Польська, Річ Посполита
смерть: 6 січня 1879, Крешовіце, Корона Польська, Річ Посполита
титул: Варшава, Корона Польська, Річ Посполита, графиня
шлюб: ♂ Артур Потоцький , Корона Польська, Річ Посполита
смерть: 6 січня 1879, Крешовіце, Корона Польська, Річ Посполита
Діди
Батьки
♂ Пётр Павлович Шувалов
народження: 1819
титул: граф
шлюб: ♀ Ольга (София) Львовна Нарышкина (Шувалова)
смерть: 14 липня 1900, Тальное, Киевская губерния
титул: граф
шлюб: ♀ Ольга (София) Львовна Нарышкина (Шувалова)
смерть: 14 липня 1900, Тальное, Киевская губерния
♂ Семен Михайлович Воронцов
народження: 23 жовтня 1823, Одеса, Херсонська губернія, Російська імперія
освіта: 1842, Одесса, Окончил Одесский Ришельевский лицей, выпущен с правом на чин XII класса. В том же году поступил на службу в Департамент внешних сношений Министерства иностранных дел.
заняття: 1845, Російська імперія, Son Altesse Sérénissime
заняття: 1846, Російська імперія, ordre de Saint-Georges du 4e degré
військове звання: 2 жовтня 1847, Російська імперія, ordre de Saint-Stanislas du 1er degré
заняття: 1849, Російська імперія, ordre de Saint-Vladimir du 3e degré
шлюб: ♀ Марія Василівна Трубецька (Столипіна,, Воронцова)
заняття: 1 лютого 1852, Російська імперія, ordre de Sainte-Anne du 1er degré
заняття: 1 жовтня 1852, Російська імперія, monastère de la Sainte-Trinité-Alexandre-Nevski
заняття: з 1853 до 1856, Крым, Во время Крымской войны находился в рядах действующей армии и неоднократно принимал участие в делах с англо-французами, участвовал в обороне Севастополя, где был ранен; за отличие был награждён орденами Святого Станислава 1-й степени с мечами (в 1855 году) и Святого Владимира 3-й степени с мечами (в 1856 году).
заняття: 6 грудня 1856, Санкт-Петербург, Назначен генерал-адъютантом. После окончания Крымской кампании супруги перебрались в Петербург, жили во дворце на Мойке 106, который приобрела Мария Васильевна в середине 1850-х.
військове звання: 17 квітня 1862, Санкт-Петербург, Произведён в генерал-лейтенанты.
заняття: 1865, Одесса, Назначен одесским городским головой. Был первым президентом Одесского общества изящных искусств, оказывал значительную поддержку археологическим изысканиям под Одессой.
заняття: 1869, Одесса, Получил орден Святой Анны 1-й степени с императорской короной и мечами.
заняття: 1870, Одесса, Уволен в бессрочный отпуск с дозволением выехать за границу для лечения.
заняття: 1874, Одесса, Вернулся на службу, назначен командиром 10-го армейского корпуса, награждён орденом Святого Владимира 2 ст.
заняття: з 1877 до 1878, Крым, Во время русско-турецкой войны с 10-м армейским корпусом находился в резерве действующей армии и стоял в Крыму.
військове звання: 1878, Санкт-Петербург, Произведён в генералы от инфантерии. Награждён Орденом Белого Орла.
смерть: 6 травня 1882, Санкт-Петербург, Російська імперія, gouvernement de Saint-Pétersbourg de l'Empire russe
освіта: 1842, Одесса, Окончил Одесский Ришельевский лицей, выпущен с правом на чин XII класса. В том же году поступил на службу в Департамент внешних сношений Министерства иностранных дел.
заняття: 1845, Російська імперія, Son Altesse Sérénissime
заняття: 1846, Російська імперія, ordre de Saint-Georges du 4e degré
військове звання: 2 жовтня 1847, Російська імперія, ordre de Saint-Stanislas du 1er degré
заняття: 1849, Російська імперія, ordre de Saint-Vladimir du 3e degré
шлюб: ♀ Марія Василівна Трубецька (Столипіна,, Воронцова)
заняття: 1 лютого 1852, Російська імперія, ordre de Sainte-Anne du 1er degré
заняття: 1 жовтня 1852, Російська імперія, monastère de la Sainte-Trinité-Alexandre-Nevski
заняття: з 1853 до 1856, Крым, Во время Крымской войны находился в рядах действующей армии и неоднократно принимал участие в делах с англо-французами, участвовал в обороне Севастополя, где был ранен; за отличие был награждён орденами Святого Станислава 1-й степени с мечами (в 1855 году) и Святого Владимира 3-й степени с мечами (в 1856 году).
заняття: 6 грудня 1856, Санкт-Петербург, Назначен генерал-адъютантом. После окончания Крымской кампании супруги перебрались в Петербург, жили во дворце на Мойке 106, который приобрела Мария Васильевна в середине 1850-х.
військове звання: 17 квітня 1862, Санкт-Петербург, Произведён в генерал-лейтенанты.
заняття: 1865, Одесса, Назначен одесским городским головой. Был первым президентом Одесского общества изящных искусств, оказывал значительную поддержку археологическим изысканиям под Одессой.
заняття: 1869, Одесса, Получил орден Святой Анны 1-й степени с императорской короной и мечами.
заняття: 1870, Одесса, Уволен в бессрочный отпуск с дозволением выехать за границу для лечения.
заняття: 1874, Одесса, Вернулся на службу, назначен командиром 10-го армейского корпуса, награждён орденом Святого Владимира 2 ст.
заняття: з 1877 до 1878, Крым, Во время русско-турецкой войны с 10-м армейским корпусом находился в резерве действующей армии и стоял в Крыму.
військове звання: 1878, Санкт-Петербург, Произведён в генералы от инфантерии. Награждён Орденом Белого Орла.
смерть: 6 травня 1882, Санкт-Петербург, Російська імперія, gouvernement de Saint-Pétersbourg de l'Empire russe
Батьки
== 3 ==
♀ Єлизавета Андріївна Шувалова (Воронцова-Дашкова)
народження: 25 липня 1845, Парголово, Російська імперія, grand-duché de Finlande de l'Empire russe
титул: Російська імперія, comtesse par naissance
титул: comtesse par mariage
титул: ordre de Sainte Catherine de la Petite Croix
титул: dame d'honneur
титул: Son Altesse Sérénissime par naissance
шлюб: ♂ Ілларіон Іванович Воронцов-Дашков
смерть: 28 липня 1924, Вісбаден, Веймарська республіка, république de Weimar
титул: Російська імперія, comtesse par naissance
титул: comtesse par mariage
титул: ordre de Sainte Catherine de la Petite Croix
титул: dame d'honneur
титул: Son Altesse Sérénissime par naissance
шлюб: ♂ Ілларіон Іванович Воронцов-Дашков
смерть: 28 липня 1924, Вісбаден, Веймарська республіка, république de Weimar
♂ Павел Андреевич Воронцов Граф Шувалов
народження: 7 листопада 1846
титул: 7 липня 1882, светлейший князь Воронцов
шлюб: ♀ Elizabeth Pilar von Pilchau
смерть: 4 квітня 1885, Париж
титул: 7 липня 1882, светлейший князь Воронцов
шлюб: ♀ Elizabeth Pilar von Pilchau
смерть: 4 квітня 1885, Париж
♀ Екатерина Андреевна Шувалова (Балашова)
народження: 28 липня 1848
титул: графиня
шлюб: ♂ Николай Петрович Балашов , Санкт-Петербург
смерть: 27 січня 1931, Viroflay
титул: графиня
шлюб: ♂ Николай Петрович Балашов , Санкт-Петербург
смерть: 27 січня 1931, Viroflay
== 3 ==